Годы жизни: 15.07.1902 - 08.11.1963
Образование:
4 классная начальная школа - 1914 г.
Ленинградская военно-железнодорожная школа по подготовке командного состава - 1924 г.
Военно-транспортная академия РККА им. Л .М. Кагановича - 1933 г..
Прохождение военной службы:
30.08.1921 – поступил на военную службу.
1924 – 1925 – начальник мостовой команды 9 железнодорожного полка Сибирского военного округа.
1925 – 1926 – помощник командира 1 роты 9 железнодорожного полка Сибирского военного округа.
1926 – 1931 – командир роты 9 железнодорожного полка Сибирского военного округа.
1931 – 1933 – учеба в Военно-транспортную академию РККА им. Л. М. Кагановича.
1933 – 1935 – командир батальона 1 железнодорожного полка Сибирского военного округа.
1935 – 1938 – помощник начальника отделения 3 отдела Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии.
1938 – 1940 – ответственный секретарь партийного бюро Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии.
28.12.1940 – 23.07.1960 – начальник отдела кадров Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии (Вооруженных Сил СССР).
17.11.1960 – уволен с военной службы.
Государственные награды::
орден Ленина.
орден Красного Знамени.
орден Красного Знамени.
орден Отечественной войны II степени.
орден Красной звезды.
медаль “За оборону Москвы”.