Годы жизни: 12.12.1893 - 01.08.1938
КУЙБЫШЕВ Николай Владимирович
Окончил Омский кадетский корпус (1912), Александровское военное училище (1914), Высшие академические курсы при Военной академии РККА (1922).
В 1914 г. в звании подпоручика выпущен из училища. Участник Первой мировой войны. Воевал в составе 10-го Малороссийского гренадерского полка, командовал ротой и батальоном. После Февральской революции 1917 г. избран членом полкового комитета.
С ноября 1917 г. – адъютант полка. В РККА с первых дней ее существования. В годы Гражданской войны занимал должности военного комиссара дивизии, командира бригады и начальника штаба дивизии. В 1921 г. – командир Кавказского корпуса.
В приказе РВСР от 20 октября 1920 г. говорится: «Награждается орденом Красного Знамени командир 3-й бригады 9-й стрелковой дивизии тов. Куйбышев Николай Владимирович за следующие отличия: тов. Куйбышев, будучи беззаветно преданным делу социалистической революции, обладая решительным, твердым характером и железной волей, относясь с презрением к опасности и смерти, а также имея громадное влияние на комсостав и красноармейцев, в боях Ахочевка – Курск, где участвовала бригада, проявил необыкновенную распорядительность, храбрость и полное хладнокровье, помогая частям бригады выходить из опасных и критических положений, одновременно нанося противнику удары и поражения. В ноябре месяце 1919 года бригаде дана была задача составить ударную группу и, прорвав фронт противника на участке Ахочевка – Курск, зайти последнему в тыл и окружить противника. Тов. Куйбышев блестяще справился с возложенной на него задачей. Двинув вперед 80-й полк, при невероятных морозах и метелях он лично руководил частями и днем и ночью. С быстротою молнии бригада заняла ст. Отрежково и, несмотря на ночь и страшную вьюгу, была брошена Куйбышевым по трем направлениям к подступам города Курска. В результате блестяще выполненных действий в селе Долгая Клюква был разгромлен Черноморский кавполк противника и захвачены: обозы, пулеметы, амуниция, вооружение и лошади, далее, достигнув линии Курск – Белгород, бригада отрезала по этой линии путь отступления противнику и, выйдя на линию деревень Лебяжье – Букреево, создала угрозу полного окружения гор. Курска. Под влиянием этой угрозы и потеряв от наших ударов много убитыми, ранеными и пленными, противник 19 ноября 1919 г. поспешно оставил г. Курск, и его полки, деморализованные и наполовину уничтоженные в боях под Курском, продолжали отступать на юг к городу Обояни, не оказывая сопротивления и оставляя в каждой деревне массу перебежчиков».
Вторым орденом Красного Знамени РСФСР награжден приказом РВСР от 5 февраля 1921 г.: «Награждается вторично орденом Красного Знамени начальник 9-й стрелковой дивизии тов. Куйбышев Николай Владимирович за следующие отличия: в боях с 29 сент. по 3 окт. 1920 г., командуя частями 9-й стрелковой и 7-й кавдивизий, проявил талантливое руководство частями и личный героизм во время пребывания в передовых частях. Решительными действиями всей группы тов. Куйбышев спас Донецкий бассейн от угрожавшей опасности, отбросив части Дон- корпуса противника из района ст. Доля и Волноваха в западном направлении. Далее в боях с 25 окт. по 3 ноября, командуя той же группой, нанес противнику сильнейшее поражение, захватил орудия и более 5 тысяч пленных, идя с исключительной быстротой и опрокидывая противника по пути от Б. Янисаля до Геническа».
Третьим орденом Красного Знамени РСФСР награжден приказом РВСР от 17 сентября 1922 г. «…за боевые отличия, проявленные в 1921 г. в борьбе грузинского пролетариата за освобождение от гнета капитализма».
В 1922-1923 гг. – комендант Кронштадтской крепости, в 1923-1924 гг. – начальник Высшей стрелково-тактической школы (курсов) «Выстрел», с ноября 1924 г. – помощник командующего Туркестанским фронтом, с октября 1925 г. – руководитель группы военных советников и специалистов в Китае, с июля 1926 г. – командир и военком стрелкового корпуса, с декабря того же года – начальник Командного управления Главного управления РККА, с января 1928 г. – помощник командующего войсками Московского военного округа, с ноября 1928 г. – командующий войсками Сибирского военного округа.
12.1926 – 01.1928 – начальник Управления по командному составу Главного управления РККА.
С октября 1930 г. – секретарь распорядительных заседаний Совета труда и обороны СССР, член коллегии Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции и руководитель Военно-морской инспекции, с февраля 1934 г. – член Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) и руководитель группы по военно-морским делам. С апреля 1935 г. – член Бюро Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). С июня 1937 по январь 1938 г. – командующий войсками Закавказского военного округа.
Член ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР первого созыва. Член наградной комиссии при РВС СССР.
Награжден тремя орденами Красного Знамени РСФСР, орденами Красного Знамени Азербайджанской ССР, Грузинской ССР.
Арестован 2 февраля 1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР. 1 августа 1938 г. по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Определением Военной коллегии от 19 мая 1956 г. реабилитирован.